历任安徽日报社部门主任、怀远县委副书记、中共安徽省委宣传部新闻出版处处长、安徽省互联网宣传管理办公室主任, 中共安徽...
中国农工民主党党员; 南京工业大学机械学院毕业后从事多年机械产品的设计与研发; 后考取华东政法大学法律硕士; 现专职...
历任安徽工商行政管理学校教研室副主任, 省工商局商标监管处副处长(其间:挂职任太和县副县长)、商标管理局副局长、局长...
曾任国家科委(现更名科技部)体制改革司司长,政策法规与体制改革司司长,专职副秘书长,主持起草我国《技术合同法》,《科...
1982.7至1986.7:沈阳农业大学经贸学院,学士 1986.9至1989.7:沈阳农业大学经贸学院,硕士 1993.7至1996.1:沈阳农业大学...
1980年9月至1984年7月在安徽农学院皖北分院农学专业就读本科学历, 1984年7月至1991年12月先后为安徽省农科院作物所研究实习...
历任湖南电视台(总台)新闻中心主任(正处级), 湖南省委宣传部新闻出版处(省新闻中心办公室)处长(主任), 潇湘电影集团党委...
1990年7月参加工作,任吉林省文化厅人事处科员; 1992年11月任吉林省文化厅直属单位团委书记; 1995年6月任吉林省《新文化...
历任中国政法大学行政法教研室助教,讲师; 新闻出版署政策法规司法规处主任科员、政策法规处副处长、处长; 新闻出版署办...
广东律师专家库(首批)专家律师(知识产权类)、广东省律师协会知产专委、广州市律师协会知识产权法律专业委员会副主任、国...
1993年9月任省专利管理局主任科员, 1995年3月任省专利管理局法律部部长(正科级), 2008年11月任省知识产权局专利管理处...
历任武汉钢铁学院选矿系副主任、湖北省通山县科技副县长、武汉市专利管理局副局长。
1975.01--1978.03 平山县西岸小学教师 1978.03--1982.03 河北大学哲学系哲学专业学习 1982.03--1990.03 石家庄地委党...
杜瑞芳曾任云南省高级人民法院民事审判第三庭庭长; 2015年02月,任云南省高级人民法院行政审判庭庭长。
1976年10月参加工作。现任内蒙古自治区科学技术厅(知识产权局)党组成员、副厅长(副局长)。
1984.09-1988.07 北京科技大学冶金系钢铁冶金专业学习 1988.07-1990.04 河北冶金企业集团公司干部 1990.04-1997.04 ...
1984年8月参加工作。历任团市委组织部副部长、办公室主任、团市委组织部部长,北京市知识产权局党组成员、人事处处长、专利实...
国务院法制办教科文卫司处长
1978.09-1982.08 河北大学中文系中国语言文学专业学习 1982.08-1984.09 省医药公司干部 1984.09-1993.07 河北人民广...
龚女士于2006年在厦门大学获得化学硕士学位,并于同年取得专利代理人资格。自2006年起,龚女士在北京某大型涉外代理机构从事...
曾任天津市委统战部党派处副处级调研员、天津市人大常委会办公厅正处级秘书; 2000年11月,任天津市委科技工委干部处处长兼...
1963年回国后任地质勘探研究所工程师; 1971年任地质部科技司工程师; 1974年任国家计委工程师; 1981年任国家经委质量局...
1983年8月至1994年10月任中国专利局电学发明审查部审查员、副室主任; 1994年10月至2001年3月任国家知识产权局专利局人事教...
2000年6月任原市科技局科普处处长,2003年3月任市科技局(市知识产权局)专利处处长,2004年8月任市知识产权局(版权局)专利...
1968年分到国防科委京字138部(即中科院化学所); 1968-1970年在南京军区丹阳湖农场劳动锻炼; 1970-1987年在中国科学院...
1983.9-1987.7, 重庆大学; 1987.8-1994.12,物理审查部审查员,部长助理,党支部委员; 1994.12-2004.12,审查业务管理部...
历任郑州工学院教师。河南省科委工业处科员、副主任科员。河南省高新技术创业服务中心副主任。河南省科委工业处副处长。河南...
版权所有 © 国家社科基金重大项目"中国知识产权文献与信息资料库"研究课题组 技术支持:广州万有网络技术有限公司
京公网安备:1101054351 增值电信业务经营许可证(京ICP备12039890号-2)
本站如有转载或引用文章涉及版权问题请速与我们联系